Ymddiriedolwyr HEREFORDSHIRE GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 521377

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayne Unwin | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Sian Vickers | Ymddiriedolwr | 02 May 2022 |
|
|
||||
Samantha Brassington | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Susan Bucknell | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Lorraine Thornhill | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Helen McIlveen | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Sarah Davies | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
karen hughes | Ymddiriedolwr | 09 July 2017 |
|
|
||||
Deborah Bishop | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||
Anne-marie Powell | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.