Hanes ariannol CROXTON KERRIAL VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 521408
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/03/2020 05/03/2021 05/03/2022 05/03/2023 05/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.15k £20.29k £13.11k £15.41k £21.15k
Cyfanswm gwariant £9.17k £6.54k £7.15k £9.32k £38.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £9.67k N/A £3.00k