HOUGHTON VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the foundation is the provision and maintenance of a village hall and recreation ground for the use of the inhabitants of Houghton and the neighbourhood without distinction of political, religious or other opinions, including use of meetings, lectures and classes and for the purpose of physical exercise and training and other forms of recreation and leisure-time occupation..
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,580 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 05 Medi 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Sarah Ridgway Priddey | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Ketki Rana | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Monica Vondrasek-Price | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Peter John Thornhill Pollard | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
David Pughe | Ymddiriedolwr | 26 February 2022 |
|
|
||||
Juliet Bailey | Ymddiriedolwr | 26 February 2022 |
|
|
||||
Susan Lock | Ymddiriedolwr | 26 February 2022 |
|
|
||||
Rev Steven Edward Ransley | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Ingrid Cochrane | Ymddiriedolwr | 22 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.57k | £19.99k | £19.32k | £17.95k | £17.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.19k | £23.16k | £13.26k | £12.82k | £19.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.00k | £103 | £11.00k | £1.47k | £2.58k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 21/05/1970 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 29/01/2013 as amended on 21 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND.
Maes buddion
HOUGHTON AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Weir Lane
Houghton-On-The-Hill
LEICESTER
LE7 9GR
- Ffôn:
- 01162416498
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window