KEGWORTH VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 521439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a village hall, providing facilities for pre-school, dog shows and seminars, rabbit ,miniature railway , karati , tai chi,,tai kwando classes, various baby sessions,,election-voting,plays and childrens shows , well being and religious events Senior lunches, soup kitchen ,toddler groups,garden club ,WI,weddings,painting,French and dance classes children's parties and village events

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £50,475
Cyfanswm gwariant: £44,094

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Anifeiliaid
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JEAN HAYES Cadeirydd
DOCTOR M A GERRARD'S KEGWORTH OLD PEOPLE'S BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Alex Dickson Ymddiriedolwr 01 August 2022
Dim ar gofnod
John Peter Wagstaff Ymddiriedolwr 14 June 2021
Dim ar gofnod
Jackie Forster Ymddiriedolwr 18 April 2018
Dim ar gofnod
Hilary Tansley Ymddiriedolwr 12 April 2015
Dim ar gofnod
ANNETTE FOWKES Ymddiriedolwr 17 September 2011
Dim ar gofnod
LORRAINE HARRISON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DEBBIE MOODY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £52.79k £30.01k £24.84k £39.01k £50.48k
Cyfanswm gwariant £28.76k £27.04k £31.66k £30.65k £44.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A £500

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 13 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 15 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 09 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 01 Tachwedd 2023 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 25 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 07 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 07 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Nottingham Road
KEGWORTH
DERBY
DE74 2FH
Ffôn:
01509 673626
Gwefan:

kegworthvillagehall.org.uk