ymddiriedolwyr KEGWORTH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 521439
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN HAYES | Cadeirydd |
|
||||||
Alex Dickson | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
John Peter Wagstaff | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Jackie Forster | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Hilary Tansley | Ymddiriedolwr | 12 April 2015 |
|
|
||||
ANNETTE FOWKES | Ymddiriedolwr | 17 September 2011 |
|
|
||||
LORRAINE HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEBBIE MOODY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.