NEW LONDON COMMUNITY CHOIR
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To improve, develop and maintain public education through choral music in the community, through rehearsing and giving concerts in London and elsewhere and for exchanges with other musical organisations
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 01 Mehefin 2023: CIO registration
- CLERKENWELL COMMUNITY CHOIR (Enw gwaith)
- ST CLEMENT'S COMMUNITY CHOIR (Enw blaenorol)
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Stamenkovic | Cadeirydd | 16 January 2023 |
|
|
||||
Sandrina Carosso | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Adam Dale | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Paul John Turley | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Katherine Gardiner | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|||||
Timothy Kitchin | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Helen Elizabeth James | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Nicholas David Brittain | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Kim Maria Caplin | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 01 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION THROUGH CHORAL MUSIC IN THE COMMUNITY, THROUGH REHEARSING AND GIVING CONCERTS IN LONDON AND ELSEWHERE AND FOR EXCHANGES WITH OTHER MUSICAL ORGANISATIONS.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
11 COOMBS STREET
LONDON
N1 8DJ
- Ffôn:
- 07984228110
- E-bost:
- newlondonchoir@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.