Hanes ariannol THURNBY LODGE AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 521457
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.51k | £17.64k | £19.69k | £19.34k | £23.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.74k | £15.51k | £15.95k | £21.15k | £12.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £10.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £10.52k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.