TREFOREST CULTURAL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 03 Awst 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khalid Karim | Cadeirydd | 01 March 2023 |
|
|
||||
Bara Ashi | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|||||
Dr Mohamed Elsharoud | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS:- TO ADVANCE THE ISLAMIC FAITH IN PONTYPRIDD FOR THE PUBLIC BENEFIT, MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE FOLLOWING MEANS:- 1. PROVIDING A PLACE OF WORSHIP, RELIGIOUS EDUCATION, OUTREACH AND PASTORAL CARE IN THE COMMUNITY; 2. SPREADING THE KNOWLEDGE, TEACHINGS, AND SPIRIT OF ISLAM AS PREACHED AND EXEMPLIFIED BY THE QURAN AND SUNNAH OF PROPHET MOHAMMED (P.B.U.H); 3. ENCOURAGING AND HELPING MEMBERS OF THE LOCAL MUSLIM COMMUNITY IN PERFORMING THEIR CONGREGATION DAILY PRAYERS, CELEBRATING THEIR HOLY DAYS (ACCORDING TO QURAN AND SUNNAH), AND TO LEARN MORE ABOUT ISLAM THOROUGH ORGANIZED TALKS AND CONFERENCES; 4. HELPING AND ENCOURAGING LOCAL MUSLIM COLLABORATION TO BUILD AND RUN THE MASJID(S), SCHOOLS, ISLAMIC CULTURAL AND COMMUNITY CENTRE(S) AND THE LIKE; 5. PROMOTING PEACE AND THE UNITY OF MUSLIMS; 6. CO-OPERATING AND WORKING WITH OTHER ORGANISATIONS HAVING SIMILAR AIMS; 7. PROMOTING PEACE AND HARMONY WITH ALL THE COMMUNITIES INCLUDING THE NON-MUSLIMS; 8. ENCOURAGING AND ESTABLISHING THE FIVE CONGREGATIONAL DAILY PRAYERS AT ITS HEADQUARTERS; 9. ENDEAVOURING TO HOLD ISLAMIC GATHERINGS, ISLAMIC STUDY SESSION, CONFERENCES, TALKS AND THE LIKE; 10. PROVIDING ACCOMMODATION FOR A LIMITED NUMBER OF MUSLIM STUDENTS WHO SHALL BE EXPECTED TO COMPLY WITH CERTAIN ISLAMIC RULES LAID DOWN TO GOVERN THEIR STAYING IN THE ACCOMMODATION; AND 11. MAINTAINING A LIBRARY ON ISLAMIC LITERATURE; NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005] AND [SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008].
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Treforest Cultural Centre
Broadway. PONTYPRIDD
CF37 1BH
- Ffôn:
- 07926174651
- E-bost:
- khalidkarimsamma@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window