Hanes ariannol THORPE SATCHVILLE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 521509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.02k £16.32k £6.77k £19.04k £9.89k
Cyfanswm gwariant £5.57k £11.68k £8.47k £20.75k £14.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £9.67k N/A N/A N/A