THE ACTORS' WORKSHOP BRISTOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Actors Workshop Bristol offers cutting edge actor training for adults and teens, getting 80 to 90n percent of students into UK drama conservatoires every year. We offer CPD for actors, teachers and the community through workshops, short courses and performances. Scholarships and bursaries allow anyone with the necessary talent and drive to access our training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 02 Ionawr 2024: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYN HOLDING | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
ANNE ODEKE | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
STEPHEN CHARLES LOACH | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Sian Fisher | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 20 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 20 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, PARTICULARLY YOUNG PEOPLE, IN THE KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE PERFORMING ARTS (INCLUDING, DRAMA, SINGING AND DANCE AND THE STUDY AND PRACTICE OF SPEECH TRAINING) IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF COURSES, TUITION, WORKSHOPS, CLASSES, REHEARSALS, PERFORMANCES AND BY SUPPORTING THEM FOR ENTRY TO ANY OCCUPATION, TRADE OR PROFESSION ON LEAVING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT. 2. TO ADVANCE PUBLIC APPRECIATION OF THE PERFORMING ARTS, INCLUDING DRAMA, MUSIC, DANCE AND SINGING BY THE PRODUCTION OF PLAYS, AND BY TEACHING AND TRAINING ARTISTS TO ENABLE THEM TO PRODUCE WORKS OF A HIGH STANDARD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48 ROSEMOUNT ROAD
FLAX BOURTON
BRISTOL
BS48 1UQ
- Ffôn:
- +447970748640
- E-bost:
- office@theactorsworkshop.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window