AL IMDAAD AID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CHARITABLE ACTIVITIES FOR THOSE IN NEED
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Bangladesh
- Dubai
- India
- Iorddonen
- Malaysia
- Nepal
- Sri Lanka
- Twrci
- Yr Aifft
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2023: CIO registration
- AICT GLOBAL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHAMMAD PATEL | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Muhammad Ghodawala | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|
||||
ISMAIL MOHAMED SALLEH | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP AMONG POOR PEOPLE, WIDOWS, ORPHANS AND OTHER PEOPLE IN FINANCIAL HARDSHIP BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, MAKING GRANTS FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, EQUIPMENT, SERVICES AND FACILITIES, INCLUDING THE PROVISION OF FOOD, CLEAN WATER, CLOTHING, LIVELIHOOD PROGRAMMES, COSTS FOR ATTENDING SCHOOL AND MEDICAL TREATMENT FOR THE BENEFIT OF THE SAID PERSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1A MOAT ROAD
LEICESTER
LE5 5EF
- Ffôn:
- 01165072588
- E-bost:
- admin@aictglobal.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window