DMU GROUP (WEST MIDLANDS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The restoration, maintenance and operation of a 5 car Diesel Multiple Unit Train which runs on the Severn Valley Railway from Kidderminster to Bridgnorth in Worcestershire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Cooper | Cadeirydd | 16 June 2023 |
|
|
||||
Nicholas Wright | Ymddiriedolwr | 14 January 2024 |
|
|
||||
Alan Coley | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
GRAHAM THOMPSON | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|||||
Lawrence Austin Mortimer | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Benjamin John Darby | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 16 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY, TO ADVANCE EDUCATION AND LEARNING BY PRESERVING, RESTORING, MAINTAINING AND OPERATING VINTAGE DIESEL SINGLE AND/OR MULTIPLE UNIT PASSENGER RAIL VEHICLES ON A SUITABLE HERITAGE RAILWAY OR RAILWAYS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
VOLUNTEER LIAISON OFFICE
PLATFORM 1
RAILWAY STATION
BEWDLEY
DY12 1DP
- Ffôn:
- 07575999509
- E-bost:
- dmugrpwm@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window