DARTMOOR PONY SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2024: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tyler | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christine Anderson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Sarah Weston | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Alison Bronwen Wilmot | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Elizabeth May Houghton | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Lewis Anderson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Bridie Ann Mason | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
David John Jordan | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Wendy Mary Watson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Diana Mary Alford | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Jacqueline Newbery | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Jane Walker | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 AUG 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 NOV 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 NOV 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 NOV 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 NOV 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 NOV 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 DEC 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 DEC 2021 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25 FEB 2024
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ('THE OBJECTS') ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: TO ENCOURAGE, PROMOTE AND IMPROVE THE BREEDING OF THE DARTMOOR PONY TO ENSURE THE PRESERVATION OF THE BREED FOR THE PUBLIC BENEFIT. IN FURTHERANCE OF THIS PURPOSE THE SOCIETY WILL: (A) ENCOURAGE AND PROMOTE THE BREEDING OF REGISTERED PURE DARTMOOR PONIES THROUGHOUT THE WORLD; (B) ENCOURAGE THE BREEDING OF PURE DARTMOOR PONIES ON DARTMOOR; (C) IMPROVE THE CONFORMATION OF THE BREED WITHOUT ALTERING THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE DARTMOOR PONY; (D) ENCOURAGE AND PROMOTE THE PRODUCTION OF THE DARTMOOR PONY AS A CHILD’S PONY UNDER SADDLE; (E) MAINTAIN THE DARTMOOR PONY SOCIETY STUD BOOK; AND (F) PROMOTE THE WELFARE OF DARTMOOR PONIES AND ALSO, WHERE THE COUNCIL CONSIDER THAT IT IS POSSIBLE, TO HELP PREVENT NEGLECT OR CRUELTY TO DARTMOOR PONIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BIRKS COTTAGE FARM
BIRKS ROAD
HEDDON-ON-THE-WALL
NEWCASTLE UPON TYNE
NE15 0HF
- Ffôn:
- 01914290400
- E-bost:
- dpssec@dartmoorponysociety.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.