THE FORE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Fore provide charities and social enterprises with a wraparound package of unrestricted, multi-year grant-funding (up to £30,000); training; skilled volunteers; peer-to-peer networks; and impact measurement. The Fore bring together businesses, trusts and foundations, philanthropists and individuals who want to create impact by sharing their skills and resources with the best small charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Edward Tye | Cadeirydd | 27 July 2023 |
|
|
||||
Stephen Murigi | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Ian Richard Gethin | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||
Alon Avner | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Helen Rebecca Arkwell Verwoert | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Jane Margaret Rich | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Edward James Forsyth Lawson | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Heidi Louise Duckworth | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Amy Frances Rodwell | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Baroness Diana Harding | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Mary Boakye | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Jul 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO (THE OBJECTS) ARE TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE CHARITY TRUSTEES FROM TIME TO TIME SEE FIT. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
V107, Vox Studios
1-45 Durham Street
London
SE11 5JH
- Ffôn:
- 07858 339 981
- E-bost:
- info@thefore.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.