FIRCROFT COLLEGE OF ADULT EDUCATION

Rhif yr elusen: 1204069
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing and promoting social and environmental/climate justice by providing adults with an excellent learning environment for personal, professional and political development.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Gorffennaf 2023: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • FIRCROFT COLLEGE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Geoffrey Mark Layer Cadeirydd 01 November 2021
WORKERS' EDUCATIONAL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
FIRCROFT COLLEGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Katherine Ann Clough Ymddiriedolwr 08 January 2024
Dim ar gofnod
Lorna Patricia Phillip Ymddiriedolwr 08 January 2024
Dim ar gofnod
Elliott Moody Ymddiriedolwr 08 January 2024
Dim ar gofnod
Harpreet Samra Ymddiriedolwr 12 October 2023
Dim ar gofnod
Professor John Aldred Kam Holford Ymddiriedolwr 11 October 2023
Dim ar gofnod
Christopher Matthew Kenny Ymddiriedolwr 15 December 2022
Dim ar gofnod
Benjamin Jon Shore Ymddiriedolwr 23 March 2022
FIRCROFT COLLEGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Eluned Griffith Jones Ymddiriedolwr 15 September 2021
FIRCROFT COLLEGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Carole Lesley Parkes Ymddiriedolwr 15 September 2021
FIRCROFT COLLEGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Robert Masunga Ymddiriedolwr 01 January 2021
FIRCROFT COLLEGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Parminder Singh Garcha Ymddiriedolwr 10 July 2019
SIKH NARI MANCH U.K.
Derbyniwyd: Ar amser
FIRCROFT COLLEGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
VICTORIA COLLEGE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Fircroft College of Adult Education
1018 Bristol Road
Selly Oak
BIRMINGHAM
B29 6LH
Ffôn:
01214720116