ymddiriedolwyr 250TH MANCHESTER, ST MARY'S, SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 521621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Bailey | Cadeirydd | 23 March 2017 |
|
|
||||
Adam David Hewitt | Ymddiriedolwr | 03 August 2024 |
|
|
||||
Janet Higgins | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
James Davies | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Nicholas Andrew Curtis | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Christopher Sampson | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
||||
Margaret Sever | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.