Women in Tri UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Women in Tri UK, operating also as Fund Her Tri UK, aims to bring women into swim, bike, run and triathlons. We raise funds to support a number of programmes that remove barriers for women, particularly at entry level. We also provide advocacy and work with the industry to drive policy change and ensure triathlon is more gender diverse.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,870 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Mai 2023: CIO registration
- FUND HER TRI UK (Enw gwaith)
- WOMEN IN TRI (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianca Fernandez | Cadeirydd | 16 May 2023 |
|
|
||||
Rute Robalo | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Laura Siddall | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Virginia Kennedy | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Laura Lopez | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
LesleyAnne Roddy | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Ellie Griffin | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.60k | £23.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.04k | £6.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.87k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 May 2023 as amended on 30 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY IN TRIATHLON FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE UNITED KINGDOM BY: A) INCREASING THE NUMBER OF WOMEN PARTICIPATING IN TRIATHLON EVENTS; B) PROMOTING AND PROVIDING OPPORTUNITIES TO PARTICIPATE IN TRIATHLONS, TRAINING AND EDUCATIONAL ACTIVITIES TO ELIMINATE DISCRIMINATION AND BARRIERS TO PARTICIPATION IN TRIATHLON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FLAT 49 MARLBOROUGH MANSIONS
CANNON HILL
LONDON
NW6 1JS
- Ffôn:
- 07852745776
- E-bost:
- info@womenintriuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window