SLOUGH U3A
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
U3A exsists for the advancement of education and, in particular, the education of older people and those who are retired from full time work, by all means, including associated activities conducive to learning and personal development.
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Slough
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Magnus-Watson | Cadeirydd | 17 January 2024 |
|
|
||||||
JENNIFER WARD | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||||
Peter Ward | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||||
Peter Charles Beesley | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||||
Debra Ann Magnus-Watson | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||||
Christine Elizabeth Isles | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||||
Eleanor Cryer MBE | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 NOV 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK BY ALL MEANS, INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT, RESIDING IN SLOUGH AND ITS SURROUNDING LOCALITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
73 THE FRITHE
WEXHAM
SLOUGH
SL2 5SX
- Ffôn:
- 01753534299
- E-bost:
- redlionbass@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.