Hanes ariannol 5TH URMSTON (AQUILIFER) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 521691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £43.30k £40.36k £34.48k £41.26k £39.36k
Cyfanswm gwariant £40.45k £29.09k £37.24k £45.73k £40.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A