Hanes ariannol ST LUKES WIDNES SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 521703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.23k £32.77k £33.45k £19.64k £31.11k
Cyfanswm gwariant £8.52k £9.10k £23.56k £17.36k £23.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.43k £10.67k N/A N/A