Ymddiriedolwyr ST LUKES WIDNES SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 521703

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Jackson | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
John William Tallon | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Susan Shimmin | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Rebecca Harper | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Stuart Knox | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Michelle Simpson | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
ADELE MOTTERSHEAD | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Matthew Christopher Duckett | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Clare Liptrott | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Janet Saville | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
JAYNE CURLETT | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
Caroline Jane Myers | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.