ASHBY AND COALVILLE DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 521717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Scouting activities for boys and girls from the Ashby & Coalville area of Leicestershire. There are 16 scout groups and 7 Explorer Scout sections, totalling 1092 young people aged 6-18. Activities range from arts and crafts to camping and expeditions. Scouting sees children of all ages grow up and develop into well rounded young people, many go onto other youth activities and leadership.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £130,213
Cyfanswm gwariant: £113,757

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Anifeiliaid
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ASHBY AND COALVILLE BOY SCOUTS LOCAL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Martin Farrar Cadeirydd 02 August 2014
1ST DONISTHORPE SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Robert Barry Andrews Ymddiriedolwr 04 August 2022
Dim ar gofnod
Richard Bryan Nevin Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod
Louise Elizabeth Bailey Ymddiriedolwr 15 October 2020
1ST DONISTHORPE SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Mitchell Ymddiriedolwr 20 June 2019
1ST APPLEBY MAGNA WITH MEASHAM SCOUT GROUP
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Stephen Pope Ymddiriedolwr 28 June 2018
Dim ar gofnod
Duncan Keith Watts Ymddiriedolwr 02 August 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £92.65k £20.74k £52.18k £127.32k £130.21k
Cyfanswm gwariant £133.91k £45.39k £54.84k £91.93k £113.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.00k £23.74k £25.44k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 15 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 15 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 04 Ebrill 2024 98 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 04 Ebrill 2024 98 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 31 Rhagfyr 2022 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 31 Rhagfyr 2022 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 24 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 15 Ionawr 2021 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 15 Ionawr 2021 17 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 Oak Spinney Park
Ratby Lane
Leicester Forest East
Leicester
LE3 3AW
Ffôn:
07966435405
Gwefan:

acds.org.uk