BIRSTALL DISTRICT GUIDE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Birstall District Girlguides is part of Girlguiding UK and as such: enables girls and young women to fulfil their potential to take an active and responsible role in society through its distinctive stimulating and enjoyable programme of activities delivered by trained volunteer leaders.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 05 Ebrill 1968: Cofrestrwyd
- 1ST AND 2ND BIRSTALL GIRLS GUIDES COMPANIES AND PACKS (Enw blaenorol)
- BIRSTALL DISTRICT GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Freemantle | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Hollie Davison | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Gemma Jeffs | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
MARIE ELEANOR UPTON | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
CORINNE GRETA STANT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £794 | £10.25k | £41.90k | £4.43k | £17.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £703 | £1.11k | £57.61k | £5.73k | £20.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 20 Mawrth 2023 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 19 Mawrth 2022 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 24 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 14 DECEMBER 1922
Gwrthrychau elusennol
THE INSTRUCTION OF ALL GIRLS OF ALL CLASSES IN THE PRINCIPLES OF DISCIPLINE, LOYALTY AND GOOD CITIZENSHIP.
Maes buddion
BIRSTALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 DENEGATE AVENUE
BIRSTALL
LEICESTER
LE4 3GH
- Ffôn:
- 01162671043
- E-bost:
- marie.upton@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window