Our Food Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We help regions to promote regenerative farming. We communicate knowledge about modern small-scale regenerative farming.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,319 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Rhagfyr 2023: Cofrestrwyd
- CONSERVATION FARMING TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George James Stewart Wallis | Cadeirydd | 06 September 2021 |
|
|
||||
JAMES STEUART SKINNER | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Christopher Albrecht Bielenberg | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.32k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 SEP 2021 as amended on 21 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF THE CONSERVATION OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT BY PROMOTING BIODIVERSITY IN THE UNITED KINGDOM, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) PROMOTING AND FACILITATING FARMING PRACTICES THAT CONTRIBUTE TO THE REGENERATION OF THE EARTH'S PHYSICAL AND NATURAL RESOURCES; AND (B) ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND FARMERS IN PARTICULAR INTO THE BENEFITS THAT FARMING THAT CONTRIBUTES TO THE REGENERATION OF THE EARTH'S PHYSICAL AND NATURAL RESOURCES HAS ON BIODIVERSITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O CRiC
BEAUFORT STREET
CRICKHOWELL
POWYS
NP8 1BN
- Ffôn:
- 02089953000
- E-bost:
- hello@our-food.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window