ymddiriedolwyr 9TH LEICESTER SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 521738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE SANDRA CHICK Mrs | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christopher John Dackombe Mr | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Carol Dackombe Mrs | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Carole Ann Miller Mrs | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Rebecca Susan Hames Dr | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Caroline Anne Wheeler Mrs | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Peter David Turner Mr | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
Nicola Alexander | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.