ymddiriedolwyr 109TH (COUNTESTHORPE) ST ANDREWS SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 521759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Samantha Topley | Cadeirydd | 14 January 2021 |
|
|
||||
Abbie Taymon Shaw | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Catriona Ann Phillips | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
John Roland Cook | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Matthew Riley | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Thomas Michael Hill | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Nicholas Christopher Topley | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Clara Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Lucy Freeman | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|
||||
Ross Lyon | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|
||||
Malcolm Richard Barber | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Jack Callum Barber | Ymddiriedolwr | 06 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.