1st Nanpantan Scout Group

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides resources to enable the effective running of 1st Nanpantan Scout Group at its headquarters in Nanpantan. The age range covered is from 6 to 14 years and the members follow the training of The Scout Association.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 02 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- 1ST NANPANTAN SCOUT GROUP (Enw gwaith)
- NANPANTAN BOY SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Rhodes | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Joanna Pellereau | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Jo-Anne Tomkins | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Joanne Emmett | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Kerry Burgess | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Susan Smith | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Sophie Diaper | Ymddiriedolwr | 13 September 2019 |
|
|
||||
DR Sean Jinks | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
|
||||
Emma Miles | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
Joe Putt | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Carl Travis-Roberts | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
John O'Flynn | Ymddiriedolwr | 15 June 2014 |
|
|
||||
MALCOLM NEWTON | Ymddiriedolwr | 07 August 2013 |
|
|
||||
PREETI KITCHING | Ymddiriedolwr | 25 July 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.49k | £32.98k | £31.36k | £62.56k | £32.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.60k | £16.68k | £27.89k | £35.99k | £42.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £16.24k | £2.52k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 02 Ionawr 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 02 Ionawr 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 22 Chwefror 2023 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 23 Chwefror 2023 | 57 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 04 Medi 2022 | 250 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 4 JANUARY 1912 AND SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 28 MARCH 1949, 18 FEBRUARY 1959, 5 MAY 1967 AND 19 JULY 1991
Gwrthrychau elusennol
NANPANTAN BOY SCOUT GROUP.
Maes buddion
LOUGHBOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Lindisfarne Drive
LOUGHBOROUGH
LE11 4FX
- Ffôn:
- 07900247441
- E-bost:
- enquire@nanpantanscouts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window