ymddiriedolwyr LEICESTERSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 521780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CHIMLEY | Cadeirydd | 01 July 2018 |
|
|||||
Samuel Arnold | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||
Lauren Colwell | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Judith Mary McNulty-Green | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Byron Stephen Chatburn | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||
Lianne Mason | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Jack Callum Barber | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Emma Wardle | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|||||
PAUL WREN | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Jonathan Charles Griffin | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Jon Alexander Borzacchiello | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
||||
RICHARD COPPOCK | Ymddiriedolwr | 06 July 2015 |
|
|
||||
CAROL BLACK | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
JASON CHODYNICKI | Ymddiriedolwr | 24 August 2011 |
|
|
||||
Adrian Wray | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.