PROSPER OPERATIONS LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Prosper contributes to sustainable economic development and poverty reduction in Sierra Leone. Our activities are designed to equip individuals with essential skills for business establishment and management, enhance their financial independence, and improve their overall economic status.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sierra Leone
Llywodraethu
- 30 Hydref 2023: Cofrestrwyd
- PROSPER (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Mobed | Cadeirydd | 20 February 2023 |
|
|||||
Olivia Rosemarie Hutchinson | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Vijayalaxmi Ramachandran Underwood | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Rory Copeland | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £128.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 FEB 2023 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16 OCT 2023
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP IN SIERRA LEONE AND OTHER COUNTRIES IN WEST AFRICA BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT. (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND LEARNING IN BOTH THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE IN THE SUBJECTS OF ENTREPRENEURSHIP AND GLOBAL DEVELOPMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4TH FLOOR
SILVERSTREAM HOUSE
45 FITZROY STREET
LONDON
W1T 6EB
- Ffôn:
- 07880616227
- E-bost:
- info@prosp-er.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window