Hanes ariannol THE BURGH VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 521904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.23k £34.03k £32.27k £18.86k £26.02k
Cyfanswm gwariant £21.07k £29.15k £18.04k £38.31k £19.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £19.00k N/A N/A