Hanes ariannol CHAPEL SAINT LEONARDS VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 521909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.43k | £43.63k | £39.99k | £29.26k | £40.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.81k | £37.57k | £34.21k | £24.34k | £60.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £300 | £300 | N/A | £200 | £300 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.00k | £10.10k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.