EPWORTH WAR MEMORIAL FIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities connected with the use of the Epworth Memorial Field
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,935 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 15 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
- EPWORTH WAR MEMORIAL RECREATION GROUND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN PAUL HAIGH | Cadeirydd | 27 March 2023 |
|
|
||||
Andrew Dudley-Wood | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
FRANCES GLYNN | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
CHRISTY HOLT | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
PETER MACHIN | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Robert Benson | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
KATIE BLACKBURN | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Steven John Holt | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|
||||
STEVE LEGGOTT | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
HELEN CHRISTINA WALKER | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
||||
FREDERICK THOMAS BRUMBY | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
||||
RACHEL LOUISE WHITTAKER | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
DAVID WILLIAM BIRKS | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
||||
STUART TAYLOR | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
TONY BACON | Ymddiriedolwr | 10 October 2012 |
|
|
||||
CARYS LOUISE MCMAHON | Ymddiriedolwr | 25 September 2012 |
|
|
||||
GILLIAN LAURA BACON | Ymddiriedolwr | 25 September 2012 |
|
|
||||
ANGELA YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.19k | £24.28k | £33.78k | £19.15k | £50.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.61k | £22.71k | £11.87k | £14.57k | £36.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.70k | £18.73k | £2.67k | £12.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCES DATED 8 APRIL 1920, 6 FEBRUARY 1979 AND 23 FEBRUARY 1982.
Gwrthrychau elusennol
PUBLIC GROUND FOR THE PURPOSE OF THE RECREATION GROUNDS ACT 1859.
Maes buddion
EPWORTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Epworth War Memorial Field
Station Road
Epworth
DONCASTER
South Yorkshire
DN9 1JU
- Ffôn:
- 000000000
- E-bost:
- thurlowpavilion@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window