Ymddiriedolwyr SUPPORTING HEALTHCARE HEROES UK
Rhif yr elusen: 1205685

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alison Mary Twycross | Cadeirydd | 13 November 2023 |
|
|
||||
Alexander Rosenbaum | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Adebola Abdulazeez Badiru | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Dolores Macchiavello | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
Gerard Martin Bolger | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Maria Trewern | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Dr Michaela Catherine Barnard | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.