ymddiriedolwyr TATTERSHALL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 521997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Sivill | Cadeirydd | 01 April 2022 |
|
|
||||
Peter Whiddington | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Julie Whiddington | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Sandra Huskisson | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Gravett | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Margaret Harness | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Ann Wilkes | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Nigel Peart | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Nigel Langley | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
VALERIE GREEN | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|||||
CHRISTOPHER MICHAEL PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.