Hanes ariannol THIMBLEBY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 522000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.56k £41.01k £49.89k £3.89k £4.65k
Cyfanswm gwariant £4.14k £2.85k £1.96k £1.79k £15.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £22.20k £8.00k N/A N/A