WEST BUTTERWICK CE PRIMARY ACADEMY PTFA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our PTFA works together to create a school community of parents, teachers, pupils and others associated with West Butterwick CE Primary Academy. Together we fundraise to help provide all pupils with extra opportunities and experiences and to provide facilities and equipment which support the school and advance the education of all pupils.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2023: Cofrestrwyd
- WEST BUTTERWICK CE PRIMARY SCHOOL PTFA (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Katie McGinley BSc Hons | Cadeirydd | 30 March 2023 |
|
|
||||
Helen Clare Callaghan | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Emma Louise Nile | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Heather Ballinger | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Rebecca Easterbrook LLB, LLM | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Samantha Priest BA PGCE MA | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Megan Baines | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Gemma Giles | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Stacey Melding BA Hons | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Laura Dickinson BSc Hons | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Daniel Callaghan | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £912 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 MAR 2023 as amended on 01 Sept 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION (THE OBJECTS) IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WEST BUTTERWICK CE PRIMARY ACADEMY
SCHOOL LANE
WEST BUTTERWICK
SCUNTHORPE
DN17 3LB
- Ffôn:
- 01724783244
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window