STAKEFORD AND BOMARSUND MINER'S WELFARE SCHEME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operating throughout the Choppington Parish, the Welfare provides sporting, social and community facilities. With three pitches and a multi user games area, the Welfare acts as a sporting hub for the wider community and provides expert coaching for cricket, football & bowls. Open on a daily basis and run entirely by volunteers we provide a home for many local voluntary organisations and clubs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,707 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Northumberland
Llywodraethu
- 04 Awst 1964: Cofrestrwyd
- STAKEFORD AND BOMARSUND SPORTS AND SOCIAL WELFARE CENTRE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS JULIE FOSTER | Cadeirydd | 28 January 2014 |
|
|
||||
JOHN DUNN | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Graham Huntley | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|||||
Robert Monaghan | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
ARTHUR ROWE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS L MOFFATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN MACDONALD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.99k | £55.39k | £60.22k | £56.56k | £55.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.03k | £44.58k | £43.22k | £68.46k | £68.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.91k | £9.71k | £9.71k | N/A | £12.71k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.25k | £31.09k | £11.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Mawrth 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Mawrth 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Chwefror 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Chwefror 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 1 JULY 1924, LEASE DATED 21 APRIL 1926, LEASE DATED 14 NOVEMBER 1963, SCHEME OF 15 JUNE 1965 AS AMENDED BY SCHEME DATED 1ST APRIL 2004
Gwrthrychau elusennol
A) READING ROOMS, BILLIARD ROOMS, AND FOR PUBLIC MEETINGS, DANCES OR OTHER SOCIAL ENTERTAINMENTS FOR THE USE AND BENEFIT OF PERSONS FOR THE TIME BEING RESIDING IN THE BENEFICIAL AREA. B) A RECREATION GROUND OR PLEASURE GROUND IN CONNECTION WITH THE ADJOINING MEMORIAL HALL OR INSTITUTE FOR THE USE AND BENEFIT OF PERSONS IN THE BENEFICIAL AREA. C) A SOCIAL WELFARE CENTRE FOR THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION (INCLUDING PHYSICAL EXERCISE) OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR INHABITANTS OF THE BENEFICIAL AREA, AND IN PARTICULAR (BUT NOT EXCLUSIVELY) SUCH OF THE SAID INHABITANTS AS ARE MEMBERS OF THE LOCAL MINING COMMUNITY.
Maes buddion
URBAN DISTRICT OF BEDLINGTONSHIRE AND NEIGHBOURHOOD THEREOF
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
East View
Stakeford
Choppington
NE62 5UD
- Ffôn:
- 01670815343
- E-bost:
- DLN@CHOPPINGTONPARISHCOUNCIL.ORG
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window