ymddiriedolwyr ELSDON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOANNE RENTON | Cadeirydd | 21 July 2013 |
|
|
||||
LOUISE SHAW | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
JOHN AIDEN BELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
CLIFF LAMB | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
CAROLINE LEWINS | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
MARGARET TAIT | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
DAVID RENTON | Ymddiriedolwr | 10 June 2011 |
|
|
||||
ANNA SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.