SAINTS SLED DOG RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Non profit charity dedicated to rescuing and rehoming Sled dogs around the UK. We operate using foster homes country wide helping Sled dogs find their happily ever after.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anifeiliaid
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Mai 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1179637 SAINTS SLED DOG RESCUE
- 16 Awst 2023: Cofrestrwyd
- SSDR (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEATHER SAVILLE | Cadeirydd | 22 August 2018 |
|
|
||||
Lorna Simpson | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Damion Burbridge | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
MICHELLE BATEMAN | Ymddiriedolwr | 22 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £239.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £139.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Mai 2025 | 102 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Mai 2025 | 102 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 MAY 2023 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 AUG 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOR TOWARDS ANIMALS, IN PARTICULAR SIBERIAN HUSKIES AND ALASKAN MALAMUTES BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR SUCH DOGS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE, AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE WELFARE OF SIBERIAN HUSKIES AND ALASKAN MALAMUTES IN PARTICULAR, AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG SUCH ANIMALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mahon House
Garmondsway
FERRYHILL
County Durham
DL17 9DY
- Ffôn:
- 07983548370
- E-bost:
- info@saintssleddogrescue.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window