SCARCROFT GOLF CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING GOLF OR OTHER AMATEUR SPORTS AT SCARCROFT GOLF CLUB
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 27 Chwefror 2024: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Davison | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
Laura Sayer | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
Trevor Ineson | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
Everial Peck Mrs | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
DAVID HUGHES | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|||||
STEPHEN JOHN HAYES | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|||||
John Malcolm Wharton Mr | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2024 | |
---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 27 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING GOLF OR OTHER AMATEUR SPORTS AT SCARCROFT GOLF CLUB.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SCARCROFT GOLF CLUB
SYKE LANE
SCARCROFT
LEEDS
LS14 3BQ
- Ffôn:
- 01132892311
- E-bost:
- admin@scarcroftgolfclub.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window