Hanes ariannol GREAT WHITTINGTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 522066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.13k £13.75k £24.38k £85.29k £9.79k
Cyfanswm gwariant £4.43k £7.01k £13.71k £62.78k £30.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £13.43k £17.23k £16.54k N/A