ST FRANCIS OF ASSISI PRIMARY SCHOOL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The St Francis of Assisi Primary School Charity exists to break down barriers and allow children to thrive regardless of their circumstances. We provide life-changing opportunities alongside emotional support for our families and children. Our work is not statutory - it helps children and families outside the classroom whilst working directly with the school to sustain trust.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCESCA NELSON-SMITH | Cadeirydd | 13 March 2023 |
|
|||||
Alexis Le Moine | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
Kathleen Williams | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|||||
John Asgian | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 19 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF THE PUPILS AT ST FRANCIS OF ASSISI PRIMARY SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF ADVICE, RESOURCES AND FACILITIES [NOT REQUIRED TO BE PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY] FOR EDUCATION AT THE SCHOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. FRANCIS PRIMARY SCHOOL
TREADGOLD STREET
LONDON
W11 4BJ
- Ffôn:
- 02077278523
- E-bost:
- charity@franassisi.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window