ymddiriedolwyr CHARLBURY REFUGEE ACTION GROUP
Rhif yr elusen: 1205294
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerie Ann Parker MSc | Cadeirydd | 01 October 2015 |
|
|
||||
Dr Christina Surawy | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Nicholas Josef Stanley Parker BA | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Victoria Mary Buser BSc, PGDip | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
Dr ALICE MARJORIE SHEILA PROCHASKA | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|||||
Felicity Ann Brooks BA | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Frances Gail Webber BSc | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Angela Rosemary Gwatkin | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.