DAVID AND PAT MCCALL CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity holds an initial fund of £25,000 to be used towards general charitable purposes. From these funds trustees will make grants to deserving causes or activities. Grants will be available to any applicant deemed to be worthy of support, It is anticipated that the majority of grants made by the trust will be to other established charities, non charitable organisations and individuals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl David Pocock | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
Michael John Hughes | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
ROBERT EDWARD COLLIN | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
David Slesser McCall CBE DL | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19 APR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE TO SUPPORT SUCH GENERAL CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND & WALES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DECIDE FROM TIME TO TIME INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO Box 3813
Cannon Wharf
Norwich
NR7 7ND
- Ffôn:
- 01603699871
- E-bost:
- davidandpatmccalltrust@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window