PRESTON GRANGE COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Mother and Toddlers Group,Youth Club,2 Retired Gentlemens Clubs,Art Group,Keep Fit Classes,Tap/Salsa Group,Tuesday Ladies Club,Wine Club,Canoe Club,Preston Grange Community Church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Tyneside
Llywodraethu
- 09 Ebrill 1974: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Thompson | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Patricia Brain | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Cheryl Young | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
ANNE NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 05 August 2012 |
|
|
||||
BETTY FLINT | Ymddiriedolwr | 05 August 2012 |
|
|
||||
BEVERLEY WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALLAN FLINT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.65k | £15.15k | £15.41k | £19.85k | £19.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.23k | £18.90k | £5.65k | £14.67k | £22.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.59k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 30 Awst 2024 | 246 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2019 | 06 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 MARCH 1966
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF PRESTON GRANGE AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES , VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. (FOR FURTHER DETAILS SEE THE CONSTITUTION).
Maes buddion
PRESTON GRANGE AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Preston Grange Community Centre
Newington Drive
NORTH SHIELDS
Tyne And Wear
NE29 9JA
- Ffôn:
- 01912587608
- E-bost:
- allan.flint35@tiscali.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window