Hanes ariannol BACKWORTH MINERS WELFARE
Rhif yr elusen: 522129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £294.90k | £320.45k | £347.14k | £449.44k | £604.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £322.70k | £311.73k | £335.48k | £406.05k | £541.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £94.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £208.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £245.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £50 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £54.94k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £354.35k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £187.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £48.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.