ymddiriedolwyr BACKWORTH MINERS WELFARE
Rhif yr elusen: 522129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Carr | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Joel Langley | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Paul Liversidge | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Charlton | Ymddiriedolwr | 03 August 2023 |
|
|
||||
Kristy Hulme | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Neil Renney | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Deborah Wells | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||
Barry Lee Nesbit | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||
Anne Whelan | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
Jack Reay | Ymddiriedolwr | 05 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.