ymddiriedolwyr COURT MEADOW GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Rhif yr elusen: 1203735
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Dolly Hunton | Cadeirydd | 22 July 2010 |
|
|
||||
Christopher Black | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Strong | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|||||
Sarah Walker | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Jennifer Entwisle | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|
||||
Margaret Parnell | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||
Brenda Karkia | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
||||
Barbara Malins | Ymddiriedolwr | 02 July 2015 |
|
|
||||
SUSAN WELCH | Ymddiriedolwr | 21 July 2011 |
|
|
||||
Carolyn Susan Hawkins | Ymddiriedolwr | 04 July 2006 |
|
|
||||
Susan Coote | Ymddiriedolwr | 06 July 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.