Hanes ariannol WHITFIELD PARISH HALL (VILLAGE HALL)

Rhif yr elusen: 522161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.17k £11.33k £5.34k £1.60k £1.61k
Cyfanswm gwariant £1.15k £1.76k £1.41k £3.41k £6.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k N/A N/A N/A