SHARE SKIPTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Share Skipton aims to create a more sustainable, sharing Skipton by setting up and running a library of things, repair cafes and other initiatives promoting sharing and a circular economy. We are volunteer-led and rely on donations of things for our library. A library of things enables people to borrow useful items at low cost, which helps reduce consumption, waste, use of resources, and CO2.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,100 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bradford
- Dinas Caerefrog
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 16 Awst 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Monaghan DL | Cadeirydd | 16 August 2023 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Dootson | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Lorna Winstanley | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Joanna Powell | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Fiona Protheroe | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT IN SKIPTON AND THE SURROUNDING AREA THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT BY WORKING FOR REDUCTIONS IN GREENHOUSE GAS EMISSIONS, RAW MATERIAL USE, AND MANUFACTURING WASTE THROUGH THE PROVISION AND SUPPORT OF COMMUNITY RESOURCE SHARING, RE-USE AND REPAIR INITIATIVES; AND (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUSTAINABLE LIVING AND A CIRCULAR OR ?REGENERATIVE? ECONOMY IN SKIPTON AND THE SURROUNDING AREA THROUGH THE PROVISION OF COMMUNICATIONS, EVENTS AND INFORMATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
91 Raikes Road
SKIPTON
North Yorkshire
BD23 1LS
- Ffôn:
- 07378 508751
- E-bost:
- hello@shareskipton.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window